LINARES SANCHEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de LINARES SANCHEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LINARES SANCHEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIVAFLOR TELECOM SL | Administrador Solidario | 01/06/2022 | |
DIVAFLOR TELECOM SL | Apoderado Solidario | 12/05/2022 |
VINCULACIONES DE LINARES SANCHEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LINARES SANCHEZ ANTONIO
Empresa: DIVAFLOR TELECOM SL
Administrador Solidario
- Linares Sanchez Antonio
- Lopez Asensio Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7136 , F 184, S 8, H SE132493, I/A 3 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-41
Empresa: DIVAFLOR TELECOM SL
Apoderado Solidario
- Linares Sanchez Antonio
- Lopez Asencio Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7136 , F 183, S 8, H SE132493, I/A 2 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-41
Empresa: LINBO-FRUIT SL
Administrador Mancomunado
- Linares Sanchez Antonio
- Martinez Bonilla Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1833 , F 59, S 8, H AL 47137, I/A 2 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-04
Empresa: LINBO-FRUIT SL
Administrador Mancomunado
- Linares Sanchez Antonio
- Martinez Bonilla Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1833 , F 59, S 8, H AL 47137, I/A 1 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-04
Información de LINARES SANCHEZ ANTONIO
Mostramos los datos de LINARES SANCHEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LINARES SANCHEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos