LINARES RODRIGUEZ IGNACIO
Informe ejecutivo de LINARES RODRIGUEZ IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LINARES RODRIGUEZ IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAYTIMEAPP SL | Administrador Unico | 23/09/2014 |
VINCULACIONES DE LINARES RODRIGUEZ IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LINARES RODRIGUEZ IGNACIO
Empresa: BELOW MEDIA SL
Liquidador
- Linares Rodriguez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12811 , F 44, S 8, H M 205679, I/A 7 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Empresa: BELOW MEDIA SL
Administrador Unico
- Linares Rodriguez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12811 , F 44, S 8, H M 205679, I/A 7 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Empresa: FAIRTIME SL
Administrador Unico
- Linares Rodriguez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32667 , F 30, S 8, H M 588052, I/A 1 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-28
Empresa: MCCANN ERICKSON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Linares Rodriguez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23779 , F 191, S 8, H M 81770, I/A 115 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-28
Empresa: FUTUREBRAND SA
Apoderado Mancomunado
- Linares Rodriguez Ignacio
Apoderado
- Linares Rodriguez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16518 , F 220, S 8, H M 281305, I/A 13 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-28
Empresa: FUTUREBRAND SA
Apoderado
- Echenagusia Lecue Ignacio
- Gonzalez Escudero Maria Isabel
- Linares Rodriguez Ignacio
- Moreno Martinez Concepcion
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16518 , F 219, S 8, H M 281305, I/A 12 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-28
Información de LINARES RODRIGUEZ IGNACIO
Mostramos los datos de LINARES RODRIGUEZ IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LINARES RODRIGUEZ IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos