LINARES MORENO NURIA
Informe ejecutivo de LINARES MORENO NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LINARES MORENO NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOIPE SEVILLA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 13/02/2013 | |
GOIPE SEVILLA SL | Consejero | 13/02/2013 | |
GOIPE SEVILLA SL | Apoderado Solidario | 13/02/2013 | |
GOIPE HUELVA SL | Apoderado | 21/12/2012 | |
GOIPE HUELVA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 21/12/2012 | |
GOIPE HUELVA SL | Consejero | 21/12/2012 | |
TONUCCI SL | Administrador Unico | 28/10/2009 |
VINCULACIONES DE LINARES MORENO NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LINARES MORENO NURIA
Empresa: GOIPE SEVILLA SL
Apoderado Solidario
- Linares Moreno Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 202, S 8, H SE 6026, I/A 19 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-41
Empresa: GOIPE SEVILLA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Linares Moreno Maria Dolores
- Linares Moreno Nuria
- Lorente Rodriguez Francisco Javier
Consejero
- Linares Moreno Maria Dolores
- Linares Moreno Nuria
- Lorente Rodriguez Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 195, S 8, H SE 6026, I/A 16 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-41
Empresa: GOIPE HUELVA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Linares Moreno Cira Isabel
- Linares Moreno Maria Dolores
- Linares Moreno Nuria
Consejero
- Linares Moreno Cira Isabel
- Linares Moreno Maria Dolores
- Linares Moreno Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 316, L 136, F 149, S 8, H H 9334,H , I/ 14 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-21
Empresa: GOIPE HUELVA SL
Apoderado
- Linares Moreno Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 980 , F 89, S 8, H H 9334,H , I/ 17 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-21
Empresa: TONUCCI SL
Administrador Unico
- Linares Moreno Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 914 , F 52, S 8, H H 18196,H , I/ 1 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-21
Información de LINARES MORENO NURIA
Mostramos los datos de LINARES MORENO NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LINARES MORENO NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos