LINARES JORDAN MARIA ESTHER
Informe ejecutivo de LINARES JORDAN MARIA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LINARES JORDAN MARIA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALIJAMON SL | Administrador Solidario | 18/05/2023 |
VINCULACIONES DE LINARES JORDAN MARIA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LINARES JORDAN MARIA ESTHER
Empresa: SANSERIVAS SL
Administrador Solidario
- Linares Jordan Maria Esther
- Sacedo Lopez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33612 , F 84, S 8, H M 605022, I/A 3 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-28
Empresa: SANSERIVAS SL
Administrador Solidario
- Linares Jordan Maria Esther
- Moreno Malpartida Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33612 , F 84, S 8, H M 605022, I/A 3 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-28
Empresa: MOLINAJE SL
Administrador Solidario
- Linares Jordan Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31907 , F 190, S 8, H M 574233, I/A 2 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Empresa: DEHESA RIVAS SL
Administrador Solidario
- Linares Jordan Maria Esther
- Lopez Escribano Berrio Erica
- Moreno Malpartida Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35854 , F 63, S 8, H M 644175, I/A 2 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-28
Empresa: DEHESA RIVAS SL
Administrador Solidario
- Linares Jordan Maria Esther
- Lopez Escribano Berrio Erica
- Moreno Malpartida Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35854 , F 60, S 8, H M 644175, I/A 1 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-28
Empresa: SANSERIVAS SL
Administrador Solidario
- Criado Sanchez Jose Ignacio
- Linares Jordan Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33612 , F 83, S 8, H M 605022, I/A 1 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-28
Empresa: JAMINURE SL
Administrador Unico
- Linares Jordan Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29617 , F 10, S 8, H M 532994, I/A 2 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Empresa: MOLINAJE SL
Administrador Solidario
- Linares Jordan Maria Esther
- Pizarro Ortiz Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31907 , F 188, S 8, H M 574233, I/A 1 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-28
Empresa: JAMINURE SL
Administrador Unico
- Linares Jordan Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29617 , F 10, S 8, H M 532994, I/A 1 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
Información de LINARES JORDAN MARIA ESTHER
Mostramos los datos de LINARES JORDAN MARIA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LINARES JORDAN MARIA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos