LINARES GOMEZ JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de LINARES GOMEZ JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE LINARES GOMEZ JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMO FRANCIA 1 SA | Consejero | 24/11/2010 | 29/06/2017 |
GERMAN REAL ESTATE COMPANY SA | Consejero | 17/11/2010 | 19/12/2016 |
FRIEDRICHSTRASSE SL | Consejero | 23/12/2008 | 21/11/2016 |
RUEVILLIOT 26 SL | Pr.Cons.Liq | 09/09/2016 | 09/09/2016 |
RUEVILLIOT 26 SL | M.Cons.Liq | 09/09/2016 | 09/09/2016 |
RUEVILLIOT 26 SL | Consejero | 18/12/2008 | 09/09/2016 |
INMO FRANCIA 2 SA | Consejero Delegado Mancomunado | 06/10/2014 | |
INMO FRANCIA 2 SA | Consejero | 06/10/2014 | |
PIAI COSTA DEL SOL SL | Administrador Solidario | 09/09/2009 | |
PIAI COSTA DEL SOL SL | Liquidador Solidario | 09/09/2009 | 09/09/2009 |
VINCULACIONES DE LINARES GOMEZ JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LINARES GOMEZ JUAN CARLOS
Empresa: INMO FRANCIA 1 SA
Consejero
- Castañon Martinez Juan
- Linares Gomez Juan Carlos
- Sendagorta Mcdonnell Pablo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34699 , F 81, S 8, H M 412101, I/A 23 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Empresa: GERMAN REAL ESTATE COMPANY SA
Consejero
- Aizpun Bobadilla Miguel
- Castañon Martinez Juan
- Linares Gomez Juan Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23002 , F 219, S 8, H M 412100, I/A 14 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-28
Empresa: FRIEDRICHSTRASSE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34343 , F 170, S 8, H M 423851, I/A 15 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-28
Empresa: RUEVILLIOT 26 SL
M.Cons.Liq
- Aizpun Bobadilla Miguel
- Linares Gomez Juan Carlos
- Portilla Sebastian De Erice Juan
Pr.Cons.Liq
- Linares Gomez Juan Carlos
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23222 , F 210, S 8, H M 416171, I/A 13 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-28
Empresa: RUEVILLIOT 26 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aizpun Bobadilla Miguel
- Linares Gomez Juan Carlos
- Portilla Sebastian De Erice Juan
M.Cons.Liq
- Aizpun Bobadilla Miguel
- Linares Gomez Juan Carlos
- Portilla Sebastian De Erice Juan
Pr.Cons.Liq
- Linares Gomez Juan Carlos
Presidente
Secr.Cons.Li
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23222 , F 210, S 8, H M 416171, I/A 13 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-28
Empresa: INMO FRANCIA 2 SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Linares Gomez Juan Carlos
Consejero
- Linares Gomez Juan Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24554 , F 106, S 8, H M 441864, I/A 14 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-28
Empresa: INMO FRANCIA 1 SA
Consejero
- Linares Gomez Juan Carlos
- Sendagorta Mcdonnell Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23002 , F 57, S 8, H M 412101, I/A 7 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Empresa: GERMAN REAL ESTATE COMPANY SA
Consejero
- Aizpun Bobadilla Miguel
- Linares Gomez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23002 , F 49, S 8, H M 412100, I/A 6 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-28
Empresa: PIAI COSTA DEL SOL SL
Liquidador Solidario
- Linares Gomez Juan Carlos
- Mazzini De Linares Norma Haydee
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3549, L 2461, F 6, S 8, H MA 70119, I/A 4 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-182-29
Empresa: PIAI COSTA DEL SOL SL
Administrador Solidario
- Linares Gomez Juan Carlos
- Mazzini De Linares Norma Haydee
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3549, L 2461, F 6, S 8, H MA 70119, I/A 4 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-182-29
VER MAS ACTOS
Información de LINARES GOMEZ JUAN CARLOS
Mostramos los datos de LINARES GOMEZ JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LINARES GOMEZ JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos