LINARES GOMEZ AZUCENA
Informe ejecutivo de LINARES GOMEZ AZUCENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LINARES GOMEZ AZUCENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUTRES-NUTRICION HOLISTICA SL | Administrador Unico | 01/02/2022 | |
CRECER JUNTOS SL | Administrador Unico | 21/01/2020 |
VINCULACIONES DE LINARES GOMEZ AZUCENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LINARES GOMEZ AZUCENA
Empresa: NUTRES-NUTRICION HOLISTICA SL
Administrador Unico
- Linares Gomez Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39289 , F 173, S 8, H M 697794, I/A 2 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
Empresa: NUTRES-NUTRICION HOLISTICA SL
Administrador Solidario
- Linares Gomez Azucena
- Pañera Reinlein Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39289 , F 173, S 8, H M 697794, I/A 2 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
Empresa: CRECER JUNTOS SL
Administrador Unico
- Linares Gomez Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40039 , F 131, S 8, H M 711392, I/A 1 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Empresa: NUTRES-NUTRICION HOLISTICA SL
Administrador Solidario
- Linares Gomez Azucena
- Pañera Reinlein Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39289 , F 170, S 8, H M 697794, I/A 1 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Información de LINARES GOMEZ AZUCENA
Mostramos los datos de LINARES GOMEZ AZUCENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LINARES GOMEZ AZUCENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos