LINARES BERMUDEZ HIGINIO
Informe ejecutivo de LINARES BERMUDEZ HIGINIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LINARES BERMUDEZ HIGINIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECHNOLOGY SOLUTIONS KYVOR SL | Liquidador | 16/06/2022 |
VINCULACIONES DE LINARES BERMUDEZ HIGINIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LINARES BERMUDEZ HIGINIO
Empresa: TECHNOLOGY SOLUTIONS KYVOR SL
Liquidador
- Linares Bermudez Higinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40147 , F 114, S 8, H M 713472, I/A 2 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-28
Empresa: TECHNOLOGY SOLUTIONS KYVOR SL
Administrador Unico
- Linares Bermudez Higinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40147 , F 114, S 8, H M 713472, I/A 2 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-28
Empresa: TECHNOLOGY SOLUTIONS KYVOR SL
Administrador Unico
- Linares Bermudez Higinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40147 , F 114, S 8, H M 713472, I/A 1 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-60-28
Empresa: UDEFINE CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Linares Bermudez Higinio
- Mayoral Martinez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38383 , F 123, S 8, H B 324315, I/A 8 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-08
Empresa: UDEFINE CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Linares Bermudez Higinio
- Mayoral Martinez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38383 , F 122, S 8, H B 324315, I/A 3 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-08
Información de LINARES BERMUDEZ HIGINIO
Mostramos los datos de LINARES BERMUDEZ HIGINIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LINARES BERMUDEZ HIGINIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos