LIN YUPING
Informe ejecutivo de LIN YUPING
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE LIN YUPING
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIN YUPING
Empresa: LIN SHOP & WOK SL
Apoderado
- Lin Yanqun
- Lin Yuping
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532, L 1094, F 160, S 8, H CS 31882, I/A 7 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-12
Empresa: LIN SHOP & WOK SL
Administrador Solidario
- Lin Boyan
- Lin Yuping
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532, L 1094, F 160, S 8, H CS 31882, I/A 6 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-12
Empresa: LIN SHOP & WOK SL
Administrador Solidario
- Lin Boyan
- Lin Yuping
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532, L 1094, F 160, S 8, H CS 31882, I/A 5 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-12
Empresa: HIPER SAN FERNANDO SL
Administrador Unico
- Lin Yuping
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 126, S 8, H CA 43280, I/A 2 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-11
Empresa: HIPER SAN FERNANDO SL
Administrador Solidario
- Lin Yuping
- Ye Feijun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 126, S 8, H CA 43280, I/A 2 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-11
Empresa: LIN SHOP & WOK SL
Apoderado
- Lin Yuping
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532, L 1094, F 159, S 8, H CS 31882, I/A 3 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-12
Empresa: HIPER SAN FERNANDO SL
Administrador Solidario
- Lin Yuping
- Ye Feijun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 125, S 8, H CA 43280, I/A 1 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-11
Información de LIN YUPING
Mostramos los datos de LIN YUPING que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIN YUPING, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos