LIN YONG
Informe ejecutivo de LIN YONG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LIN YONG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELIFAST SL | Socio Unico | 31/08/2022 | |
MULTISERVICIOS HUI FEN SL | Socio Unico | 10/06/2021 | |
MULTISERVICIOS HUI FEN SL | Administrador Unico | 10/06/2021 | |
TB EC REP EUROPEAN SL | Socio Unico | 19/05/2021 | |
EC REP SERVICES SL | Socio Unico | 19/05/2021 | |
TB EC REP EUROPEAN SL | Administrador Unico | 19/05/2021 | |
EC REP SERVICES SL | Administrador Unico | 19/05/2021 | |
VERY STATE SL | Socio Unico | 11/09/2014 | |
VERY STATE SL | Administrador Unico | 11/09/2014 | |
ESTADO ACTUAL SL | Socio Unico | 11/09/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LIN YONG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIN YONG
Empresa: DELIFAST SL
Nuevo Socio Único
- Lin Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39135 , F 93, S 8, H M 695283, I/A 4 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
Empresa: MULTISERVICIOS HUI FEN SL
Administrador Unico
- Lin Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42012 , F 191, S 8, H M 743977, I/A 1 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Empresa: MULTISERVICIOS HUI FEN SL
Socio Único
- Lin Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42012 , F 191, S 8, H M 743977, I/A 1 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Empresa: TB EC REP EUROPEAN SL
Administrador Unico
- Lin Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 134, S 8, H M 742959, I/A 1 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Empresa: TB EC REP EUROPEAN SL
Socio Único
- Lin Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41954 , F 134, S 8, H M 742959, I/A 1 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Empresa: EC REP SERVICES SL
Administrador Unico
- Lin Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41914 , F 50, S 8, H M 742203, I/A 1 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Empresa: EC REP SERVICES SL
Socio Único
- Lin Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41914 , F 50, S 8, H M 742203, I/A 1 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Empresa: ESTADO ACTUAL SL
Administrador Unico
- Lin Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32637 , F 132, S 8, H M 587495, I/A 1 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-28
Empresa: ESTADO ACTUAL SL
Socio Único
- Lin Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32637 , F 132, S 8, H M 587495, I/A 1 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-28
Empresa: VERY STATE SL
Administrador Unico
- Lin Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32643 , F 37, S 8, H M 587573, I/A 1 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-28
VER MAS ACTOS
Información de LIN YONG
Mostramos los datos de LIN YONG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIN YONG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos