LIN XIAOQING
Informe ejecutivo de LIN XIAOQING
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LIN XIAOQING
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YI YI COMPLEMENTOS SL | Administrador Unico | 10/08/2021 | |
QUEEN SHOES 2020 SL | Socio Unico | 11/04/2019 | |
QUEEN SHOES 2020 SL | Administrador Unico | 11/04/2019 | |
CHENG COMERCIAL DEL SUR SL | Administrador Unico | 30/09/2014 | |
VEGETAL ORIENTAL DE ESPAÑA SL | Administrador Unico | 29/05/2012 | |
BEN SAMOUN SL | Administrador Solidario | 25/02/2010 |
VINCULACIONES DE LIN XIAOQING
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIN XIAOQING
Empresa: YI YI COMPLEMENTOS SL
Administrador Unico
- Lin Xiaoqing
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6060, L 4967, F 80, S 8, H MA162527, I/A 1 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-29
Empresa: QUEEN SHOES 2020 SL
Administrador Unico
- Lin Xiaoqing
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5829, L 4736, F 192, S 8, H MA150269, I/A 1 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-29
Empresa: QUEEN SHOES 2020 SL
Socio Único
- Lin Xiaoqing
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5829, L 4736, F 192, S 8, H MA150269, I/A 1 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-29
Empresa: CHENG COMERCIAL DEL SUR SL
Administrador Unico
- Lin Xiaoqing
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4785, L 3693, F 165, S 8, H MA106028, I/A 3 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-29
Empresa: VEGETAL ORIENTAL DE ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Lin Xiaoqing
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5016, L 3923, F 138, S 8, H MA113827, I/A 1 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-29
Empresa: BEN SAMOUN SL
Administrador Solidario
- Ben Samoun Henri Michel
- Lin Xiaoqing
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2972, L 1885, F 97, S 8, H MA 54024, I/A 3 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-29
Información de LIN XIAOQING
Mostramos los datos de LIN XIAOQING que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIN XIAOQING, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos