LIMIÑANA BENITO ANTONIO PASCUAL
Informe ejecutivo de LIMIÑANA BENITO ANTONIO PASCUAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LIMIÑANA BENITO ANTONIO PASCUAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIGHBRIDGE TECHNOLOGIES SL | Apoderado | 11/01/2021 | |
TAINFORMA CONSULTORIA INFORMATICA SL | Administrador Unico | 12/06/2014 |
VINCULACIONES DE LIMIÑANA BENITO ANTONIO PASCUAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIMIÑANA BENITO ANTONIO PASCUAL
Empresa: EVIDENTICS PERITAJES INFORMATICOS SL
Administrador Unico
- Limiñana Benito Antonio Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4167 , F 197, S 8, H A 162565, I/A 3 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-03
Empresa: HIGHBRIDGE TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Limiñana Benito Antonio Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30272 , F 171, S 8, H M 544839, I/A 5 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Empresa: EVIDENTICS PERITAJES INFORMATICOS SL
Administrador Unico
- Limiñana Benito Antonio Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4167 , F 196, S 8, H A 162565, I/A 1 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-03
Empresa: TAINFORMA CONSULTORIA INFORMATICA SL
Administrador Unico
- Limiñana Benito Antonio Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2960 , F 201, S 8, H A 93854, I/A 3 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-03
Información de LIMIÑANA BENITO ANTONIO PASCUAL
Mostramos los datos de LIMIÑANA BENITO ANTONIO PASCUAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIMIÑANA BENITO ANTONIO PASCUAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos