LILLO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de LILLO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LILLO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTORIA LILLO GARCIA SLP | Administrador Solidario | 10/05/2023 | |
LABARDERA INVERSIONES SL | Socio Unico | 05/06/2015 | |
LABARDERA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 05/06/2015 |
VINCULACIONES DE LILLO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LILLO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN
Empresa: GESTORIA LILLO GARCIA SLP
Administrador Solidario
- Lillo Villanueva Maria Del Carmen
- Rebeca Garcia Lillo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30978 , F 110, S 8, H M 557567, I/A 3 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Empresa: GESTORIA LILLO GARCIA SLP
Administrador Unico
- Lillo Villanueva Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30978 , F 110, S 8, H M 557567, I/A 3 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Empresa: LILLO GESTORIA SL
Administrador Unico
- Lillo Villanueva Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7251 , F 220, S 8, H M 117534, I/A 9 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-28
Empresa: LABARDERA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Lillo Villanueva Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30680 , F 212, S 8, H M 552094, I/A 3 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
Empresa: LABARDERA INVERSIONES SL
Socio Único
- Lillo Villanueva Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30680 , F 212, S 8, H M 552094, I/A 3 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
Empresa: LILLO GESTORIA SL
Socio Único
- Lillo Villanueva Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7251 , F 220, S 8, H M 117534, I/A 8 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
Empresa: GESTORIA LILLO GARCIA SLP
Administrador Unico
- Lillo Villanueva Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30978 , F 108, S 8, H M 557567, I/A 1 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Información de LILLO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de LILLO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LILLO VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos