LILLO MARTIN ANGEL
Informe ejecutivo de LILLO MARTIN ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LILLO MARTIN ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CODE BLEU SL | Apoderado | 24/08/2015 | |
ROTTWEILER STYLE SL | Apoderado | 24/08/2015 |
VINCULACIONES DE LILLO MARTIN ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LILLO MARTIN ANGEL
Empresa: MAFARKA FASHION SL
Liquidador
- Lillo Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20099 , F 63, S 8, H M 354745, I/A 4 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Empresa: MAFARKA FASHION SL
Administrador Unico
- Lillo Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20099 , F 63, S 8, H M 354745, I/A 4 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Empresa: ROTTWEILER STYLE SL
Apoderado
- Lillo Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13399 , F 134, S 8, H M 217258, I/A 13 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-28
Empresa: CODE BLEU SL
Apoderado
- Lillo Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11472 , F 182, S 8, H M 180119, I/A 13 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-28
Empresa: ROTTWEILER STYLE SL
Administrador Unico
- Lillo Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13399 , F 133, S 8, H M 217258, I/A 12 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-28
Empresa: CODE BLEU SL
Administrador Unico
- Lillo Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11472 , F 182, S 8, H M 180119, I/A 12 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-28
Empresa: BUSINESS JEANS SL
Representante
- Lillo Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17437 , F 3, S 8, H M 299249, I/A 3 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-28
Empresa: BUSINESS JEANS SL
Administrador Unico
- Lillo Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17437 , F 3, S 8, H M 299249, I/A 3 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-28
Empresa: DJ'S BAND SL
Liquidador
- Lillo Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15965 , F 142, S 8, H M 270026, I/A 2 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28
Empresa: DJ'S BAND SL
Administrador Unico
- Lillo Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15965 , F 142, S 8, H M 270026, I/A 2 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28
VER MAS ACTOS
Información de LILLO MARTIN ANGEL
Mostramos los datos de LILLO MARTIN ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LILLO MARTIN ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos