LILLO LANDETE CRISTINA
Informe ejecutivo de LILLO LANDETE CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LILLO LANDETE CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSROGET SL | Administrador Solidario | 09/12/2014 | |
SERVICON SL | Administrador Unico | 17/05/2012 | |
J A LILLO SL | Administrador Unico | 14/05/2012 | |
J A LILLO SL | Apoderado | 16/07/2009 |
VINCULACIONES DE LILLO LANDETE CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LILLO LANDETE CRISTINA
Empresa: TRANSROGET SL
Administrador Solidario
- Lillo Landete Alejandro
- Lillo Landete Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9882, L 7164, F 19, S 8, H V 162514, I/A 1 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-46
Empresa: SERVICON SL
Administrador Unico
- Lillo Landete Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689, L 8, F 99, S 8, H V 126, I/A 6 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-46
Empresa: J A LILLO SL
Administrador Unico
- Lillo Landete Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343, L 656, F 102, S 8, H V 9171, I/A 6 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-46
Empresa: J A LILLO SL
Apoderado
- Lillo Landete Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343, L 656, F 101, S 8, H V 9171, I/A 5 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-46
Información de LILLO LANDETE CRISTINA
Mostramos los datos de LILLO LANDETE CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LILLO LANDETE CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos