LIJO CACHARRON MARIA GLORIA
Informe ejecutivo de LIJO CACHARRON MARIA GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LIJO CACHARRON MARIA GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLYCASTELL SA | Administrador Solidario | 22/10/2012 |
VINCULACIONES DE LIJO CACHARRON MARIA GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIJO CACHARRON MARIA GLORIA
Empresa: POLYCASTELL SA
Administrador Solidario
- Fernandez Fernandez Francisco
- Lijo Cacharron Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 210, S 8, H SC 5665, I/A 7 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-15
Empresa: POLYCASTELL SA
Administrador Solidario
- Fernandez Fernandez Francisco
- Lijo Cacharron Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 210, S 8, H SC 5665, I/A 6 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-15
Liquidador Unico
- Lijo Cacharron Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240 , F 32, S 8, H SC 5251, I/A 3 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-15
Administrador Solidario
- Fernandez Fernandez Francisco
- Lijo Cacharron Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240 , F 32, S 8, H SC 5251, I/A 3 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-15
Empresa: POLYCASTELL SA
Administrador Solidario
- Fernandez Fernandez Francisco
- Lijo Cacharron Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 210, S 8, H SC 5665, I/A 5 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-15
Información de LIJO CACHARRON MARIA GLORIA
Mostramos los datos de LIJO CACHARRON MARIA GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIJO CACHARRON MARIA GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos