LIDIA PASAMAR LORENZO
Informe ejecutivo de LIDIA PASAMAR LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LIDIA PASAMAR LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRITOLEDO SL | Apoderado Solidario | 09/03/2023 | 22/08/2024 |
DISTRITOLEDO SL | Apoderado Mancomunado | 09/03/2023 | 22/08/2024 |
CRONODIS LOGISTICA INTEGRAL SL | Apoderado | 22/02/2023 | 06/05/2024 |
VINCULACIONES DE LIDIA PASAMAR LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIDIA PASAMAR LORENZO
Empresa: DISTRITOLEDO SL
Apoderado Mancomunado
- Lidia Pasamar Lorenzo
Apoderado Solidario
- Lidia Pasamar Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 1826, I/A 41 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-45
Empresa: CRONODIS LOGISTICA INTEGRAL SL
Apoderado
- Lidia Pasamar Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 666 , F 224, S 8, H GU 5807, I/A 32 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-19
Empresa: DISTRITOLEDO SL
Apoderado Mancomunado
- Jesus Lopez Diaz
- Lidia Pasamar Lorenzo
- Luis Ortego Magano
- Marta Bravo Silva
Apoderado Solidario
- Jesus Lopez Diaz
- Lidia Pasamar Lorenzo
- Luis Ortego Magano
- Marta Bravo Silva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 225, S 8, H TO 1826, I/A 37 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-45
Empresa: CRONODIS LOGISTICA INTEGRAL SL
Apoderado
- Bravo Silva Marta
- Jesus Lopez Diaz
- Lidia Pasamar Lorenzo
- Luis Ortego Magano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625 , F 223, S 8, H GU 5807, I/A 28 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-19
Información de LIDIA PASAMAR LORENZO
Mostramos los datos de LIDIA PASAMAR LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIDIA PASAMAR LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos