LIDIA MOLINA CABEZAS
Informe ejecutivo de LIDIA MOLINA CABEZAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LIDIA MOLINA CABEZAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES INMOBILIARIAS HERLI SL | Apoderado | 17/11/2022 | |
SOLUCIONES FINANCIERAS COSTA BRAVA SL | Administrador Unico | 12/06/2014 |
VINCULACIONES DE LIDIA MOLINA CABEZAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIDIA MOLINA CABEZAS
Empresa: SOLUCIONES INMOBILIARIAS HERLI SL
Apoderado
- Lidia Molina Cabezas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 112, S 8, H GI 71884, I/A 2 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-17
Empresa: PEREZ MOLINA 2000 SL
Administrador Unico
- Lidia Molina Cabezas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3019 , F 175, S 8, H GI 58055, I/A 3 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-17
Empresa: PEREZ MOLINA 2000 SL
Administrador Unico
- Lidia Molina Cabezas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3019 , F 175, S 8, H GI 58055, I/A 2 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-17
Administrador Unico
- Lidia Molina Cabezas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2981 , F 205, S 8, H GI 56451, I/A 1 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-17
Información de LIDIA MOLINA CABEZAS
Mostramos los datos de LIDIA MOLINA CABEZAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIDIA MOLINA CABEZAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos