LIDIA AROCA MARIN
Informe ejecutivo de LIDIA AROCA MARIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LIDIA AROCA MARIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICOLA CARREÑO SL | Administrador Unico | 05/11/2012 | 19/05/2023 |
AGRICOLA CARREÑO SL | Administrador Unico | 24/02/2009 | 20/07/2010 |
VINCULACIONES DE LIDIA AROCA MARIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIDIA AROCA MARIN
Empresa: AGRICOLA CARREÑO SL
Administrador Unico
- Lidia Aroca Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 198, S 8, H MU 70911, I/A 7 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-30
Empresa: AGRICOLA CARREÑO SL
Administrador Unico
- Lidia Aroca Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 197, S 8, H MU 70911, I/A 4 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-30
Empresa: AGRICOLA CARREÑO SL
Administrador Unico
- Lidia Aroca Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 196, S 8, H MU 70911, I/A 2 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-30
Empresa: AGRICOLA CARREÑO SL
Administrador Unico
- Lidia Aroca Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 195, S 8, H MU 70911, I/A 1 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-30
Información de LIDIA AROCA MARIN
Mostramos los datos de LIDIA AROCA MARIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIDIA AROCA MARIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos