LIBERAL CIA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de LIBERAL CIA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE LIBERAL CIA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIBERAL CIA MARIA TERESA
Empresa: JMA LIBESA SA
Consejero
- Liberal Cia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 5, S 8, H NA 6264, I/A 74 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-31
Empresa: JMA LIBESA SA
Consejero
- Liberal Cia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 5, S 8, H NA 6264, I/A 74 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-31
Empresa: JMA LIBESA SA
Apoderado
- Liberal Cia Jesus
- Liberal Cia Maria Arantzazu
- Liberal Cia Maria Aranzazu
- Liberal Cia Maria Aranzazu
- Liberal Cia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 137, S 8, H NA 6264, I/A 72 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-31
Empresa: JMA LIBESA SA
Consejero
- Liberal Cia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 136, S 8, H NA 6264, I/A 71 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-31
Empresa: VICARLI TRUCK SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arbizu Murillo Alejandro Angel
- Liberal Cia Jesus
- Liberal Cia Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 16, S 8, H NA 35577, I/A 8 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-31
Empresa: VICARLI TRUCK SL
Consejero
- Arbizu Murillo Alejandro Angel
- Liberal Cia Jesus
- Liberal Cia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 12, S 8, H NA 35577, I/A 1 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-31
Información de LIBERAL CIA MARIA TERESA
Mostramos los datos de LIBERAL CIA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIBERAL CIA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos