LI WEN
Informe ejecutivo de LI WEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LI WEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIVEN MALL SL | Socio Unico | 11/04/2024 | |
RIVEN MALL SL | Administrador Unico | 11/04/2024 | |
JUYAGE RESTAURACION SL | Administrador Unico | 05/10/2021 | |
FLORICE EUROPA SL | Administrador Unico | 16/07/2020 | |
LI INTERNATIONAL GIOSTI SL | Socio Unico | 12/01/2015 | |
LI INTERNATIONAL GIOSTI SL | Administrador Unico | 12/01/2015 |
VINCULACIONES DE LI WEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LI WEN
Empresa: RIVEN MALL SL
Administrador Unico
- Li Wen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46640 , F 155, S 8, H M 818762, I/A 1 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-28
Empresa: RIVEN MALL SL
Socio Único
- Li Wen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46640 , F 155, S 8, H M 818762, I/A 1 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-28
Empresa: JUYAGE RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Li Wen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42530 , F 31, S 8, H M 752504, I/A 1 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-28
Empresa: FLORICE EUROPA SL
Administrador Unico
- Li Wen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40726 , F 23, S 8, H M 722649, I/A 1 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Empresa: LI INTERNATIONAL GIOSTI SL
Administrador Unico
- Li Wen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9895, L 7177, F 130, S 8, H V 162999, I/A 1 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-46
Empresa: LI INTERNATIONAL GIOSTI SL
Socio Único
- Li Wen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9895, L 7177, F 130, S 8, H V 162999, I/A 1 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-46
Información de LI WEN
Mostramos los datos de LI WEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LI WEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos