LEZANA PUERTAS ANGEL
Informe ejecutivo de LEZANA PUERTAS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEZANA PUERTAS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPORT EXPORT LEZANA SL | Administrador Unico | 25/07/2013 | |
PAPERS DE SUCRE SL | Administrador Unico | 10/05/2013 |
VINCULACIONES DE LEZANA PUERTAS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEZANA PUERTAS ANGEL
Administrador Solidario
- Lezana Puertas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30994 , F 108, S 8, H B 5400, I/A 14 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-08
Empresa: IMPORT EXPORT LEZANA SL
Administrador Unico
- Lezana Puertas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43876 , F 139, S 8, H B 440705, I/A 1 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-08
Empresa: PAPERS DE SUCRE SL
Administrador Unico
- Lezana Puertas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43759 , F 72, S 8, H B 437543, I/A 1 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-08
Administrador Solidario
- Lezana Puertas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30994 , F 108, S 8, H B 5400, I/A 13 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-08
Información de LEZANA PUERTAS ANGEL
Mostramos los datos de LEZANA PUERTAS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEZANA PUERTAS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos