LEYVA ESTEBANEZ JAIME
Informe ejecutivo de LEYVA ESTEBANEZ JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE LEYVA ESTEBANEZ JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIONOSTRA APLICACIONES BIOTECNOLOGICAS SL | Consejero | 06/07/2011 | 17/09/2014 |
CHIMERA PHARMA SL | Apoderado Solidario | 08/07/2011 | 24/01/2014 |
COSTASOL DE HIPERMERCADOS SL | Apoderado Mancomunado | 29/11/2013 | |
LEYSA SEIS SL | Administrador Unico | 25/07/2013 | |
BIONOSTRA SL | Consejero | 09/10/2012 | |
MICROBIONTA SL | Vicepresidente | 08/10/2012 | |
MICROBIONTA SL | Consejero | 08/10/2012 | |
CHIMERA PHARMA SL | Consejero | 08/07/2011 | 08/10/2012 |
ALMA BIOINFORMATICS SL | Consejero | 03/10/2011 | |
GOCCO CONFEC SA | Consejero | 29/10/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LEYVA ESTEBANEZ JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEYVA ESTEBANEZ JAIME
Empresa: COSTASOL DE HIPERMERCADOS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5189, L 4096, F 67, S 8, H MA 30367, I/A 39 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-29
Empresa: LEYSA SEIS SL
Administrador Unico
- Leyva Estebanez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15505 , F 12, S 8, H M 260710, I/A 3 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-28
Empresa: BIONOSTRA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18889 , F 123, S 8, H M 251574, I/A 36 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-28
Empresa: CHIMERA PHARMA SL
Consejero
- AVANZA INVERSIONES EMPRESARIALES SA S G E C R
- CLAVE MAYOR SA SGECR
- Leyva Estebanez Jaime
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25001 , F 214, S 8, H M 450180, I/A 10 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-28
Empresa: MICROBIONTA SL
Consejero
- Gimeno De Priede Santiago
- Leyva Estebanez Jaime
- Toran Mira Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Leyva Estebanez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21053 , F 87, S 8, H M 373555, I/A 11 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-28
Empresa: ALMA BIOINFORMATICS SL
Consejero
- Carcasona Garcia Alfonso
- CLAVE MAYOR SA SGECR
- GENETRIX SL
- Gimeno De Priede Santiago
- Leyva Estebanez Jaime
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23425 , F 224, S 8, H M 262172, I/A B (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-28
Empresa: CHIMERA PHARMA SL
Apoderado Solidario
- AVANZA INVERSIONES EMPRESARIALES SA S G E C R
- CLAVE MAYOR SA SGECR
- Leyva Estebanez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25001 , F 211, S 8, H M 450180, I/A 8 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-28
Empresa: CHIMERA PHARMA SL
Consejero
- AVANZA INVERSIONES EMPRESARIALES SA S G E C R
- CLAVE MAYOR SA SGECR
- Leyva Estebanez Jaime
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25001 , F 210, S 8, H M 450180, I/A 7 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-28
Consejero
- AVANZA INVERSIONES EMPRESARIALES S G E C R SA
- CLAVE MAYOR SA SGECR
- Leyva Estebanez Jaime
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26438 , F 24, S 8, H M 450179, I/A 9 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-28
Empresa: GOCCO CONFEC SA
Consejero
- Leyva Estebanez Jaime
- Parra Macua Isidoro
- Sanchez De Movellan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25758 , F 211, S 8, H M 261076, I/A 66 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-28
VER MAS ACTOS
Información de LEYVA ESTEBANEZ JAIME
Mostramos los datos de LEYVA ESTEBANEZ JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEYVA ESTEBANEZ JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos