LEVY DIANA JOY
Informe ejecutivo de LEVY DIANA JOY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LEVY DIANA JOY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COUNTRYSIDE PROPERTIES SL | Administrador Solidario | 03/08/2016 |
VINCULACIONES DE LEVY DIANA JOY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEVY DIANA JOY
Empresa: CAPTURE SHIP SL
Administrador Solidario
- Levy Diana Joy
- Levy Robin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5426, L 4333, F 167, S 8, H MA129565, I/A 4 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-29
Empresa: IRIDIAN SL
Administrador Solidario
- Levy Diana Joy
- Levy Robin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3629, L 2540, F 199, S 8, H MA 72310, I/A 8 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-29
Empresa: USUARIOS EXCLUSIVOS SL
Administrador Solidario
- Levy Diana Joy
- Levy Robin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3629, L 2540, F 206, S 8, H MA 72311, I/A 8 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-29
Empresa: DUCAMARA RED SL
Administrador Solidario
- Levy Diana Joy
- Levy Robin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4010, L 2921, F 155, S 8, H MA 83068, I/A 9 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-29
Empresa: DIRECTORIO BAHIASUR SL
Administrador Solidario
- Levy Diana Joy
- Levy Robin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4178, L 3088, F 31, S 8, H MA 87858, I/A 7 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-29
Empresa: COUNTRYSIDE PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Levy Diana Joy
- Levy Robin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738, L 1651, F 116, S 8, H MA 47501, I/A 3 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-29
Empresa: CAPTURE SHIP SL
Administrador Unico
- Levy Diana Joy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 17, S 8, H CA 26135, I/A 6 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-11
Empresa: IRIDIAN SL
Administrador Solidario
- Levy Diana Joy
- Levy Robin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3629, L 2540, F 198, S 8, H MA 72310, I/A 5 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-29
Empresa: DUCAMARA RED SL
Administrador Solidario
- Levy Diana Joy
- Levy Robin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4010, L 2921, F 153, S 8, H MA 83068, I/A 4 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-29
Empresa: DIRECTORIO BAHIASUR SL
Administrador Solidario
- Levy Diana Joy
- Levy Robin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4178, L 3088, F 30, S 8, H MA 87858, I/A 5 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-29
VER MAS ACTOS
Información de LEVY DIANA JOY
Mostramos los datos de LEVY DIANA JOY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEVY DIANA JOY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos