LEVONI FRANCO
Informe ejecutivo de LEVONI FRANCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEVONI FRANCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RANA HISPANIA SA | Consejero | 30/11/2011 | 22/07/2015 |
RANA HISPANIA SA | Secretario | 28/01/2013 | 22/07/2015 |
RANA HISPANIA SA | Secretario | 30/11/2011 | 28/01/2013 |
RANA HISPANIA SA | Consejero Delegado Solidario | 30/11/2011 | 25/07/2012 |
RANA HISPANIA SA | Apoderado Solidario | 30/11/2011 | 25/07/2012 |
RANA HISPANIA SA | Apoderado Mancomunado | 30/11/2011 | 25/07/2012 |
RANA HISPANIA SA | Administrador Unico | 11/05/2010 | 30/11/2011 |
VINCULACIONES DE LEVONI FRANCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEVONI FRANCO
Empresa: RANA HISPANIA SA
Consejero
- Aguirreche Ruiz Hugo Alejandro
- Levoni Franco
- Rana Gian Luca
- Rana Giovanni
Presidente
Secretario
- Levoni Franco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966, L 531, F 225, S 8, H CS 7980, I/A 34 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-12
Empresa: RANA HISPANIA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Levoni Franco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966, L 531, F 224, S 8, H CS 7980, I/A 31 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-12
Empresa: RANA HISPANIA SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Levoni Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966, L 531, F 224, S 8, H CS 7980, I/A 31 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-12
Empresa: RANA HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado
- Levoni Franco
Apoderado Solidario
- Levoni Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966, L 531, F 223, S 8, H CS 7980, I/A 27 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-12
Empresa: RANA HISPANIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Levoni Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966, L 531, F 223, S 8, H CS 7980, I/A 26 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-12
Empresa: RANA HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966, L 531, F 223, S 8, H CS 7980, I/A 23 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-12
Empresa: RANA HISPANIA SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Levoni Franco
- Rana Giovanni
Consejero
- Levoni Franco
- Rana Gian Luca
- Rana Giovanni
Presidente
Secretario
- Levoni Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966, L 531, F 220, S 8, H CS 7980, I/A 20 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-12
Empresa: RANA HISPANIA SA
Administrador Unico
- Levoni Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966, L 531, F 220, S 8, H CS 7980, I/A 20 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-12
Empresa: RANA HISPANIA SA
Administrador Unico
- Levoni Franco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724, L 291, F 62, S 8, H CS 7980, I/A 16 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-12
Información de LEVONI FRANCO
Mostramos los datos de LEVONI FRANCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEVONI FRANCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos