LETRAN CAMACHO FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de LETRAN CAMACHO FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LETRAN CAMACHO FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRONARTEL ROTA SL | Administrador Unico | 13/10/2021 | |
PRONARTEL ROTA SL | Socio Unico | 13/10/2021 | |
DRES. LETRAN CAMACHO SLP | Administrador Mancomunado | 13/09/2016 | |
DRES. LETRAN CAMACHO SLP | Soc.Prof. | 13/09/2016 | |
MARSALDEN SL | Administrador Mancomunado | 17/07/2015 | |
ROXILIA ROTA SL | Administrador Unico | 03/09/2014 |
VINCULACIONES DE LETRAN CAMACHO FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LETRAN CAMACHO FRANCISCO JOSE
Empresa: PRONARTEL ROTA SL
Administrador Unico
- Letran Camacho Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 170, S 8, H CA 59147, I/A 1 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-11
Empresa: PRONARTEL ROTA SL
Socio Único
- Letran Camacho Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 170, S 8, H CA 59147, I/A 1 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-11
Empresa: DRES. LETRAN CAMACHO SLP
Administrador Mancomunado
- Letran Camacho Francisco Jose
- Letran Camacho Pablo
Soc.Prof.
- Letran Camacho Francisco Jose
- Letran Camacho Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 33, S 8, H CA 50345, I/A 1 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-11
Empresa: MARSALDEN SL
Administrador Mancomunado
- Letran Camacho Francisco Jose
- Letran Camacho Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2164 , F 22, S 8, H CA 48375, I/A 1 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-11
Empresa: ROXILIA ROTA SL
Administrador Unico
- Letran Camacho Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 115, S 8, H CA 46855, I/A 1 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-11
Información de LETRAN CAMACHO FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de LETRAN CAMACHO FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LETRAN CAMACHO FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos