LETE NUÑEZ ANTTON
Informe ejecutivo de LETE NUÑEZ ANTTON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LETE NUÑEZ ANTTON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROLURBAN PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Mancomunado | 21/09/2015 | |
GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA SA | Director General | 13/06/2012 | |
GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA SA | Apoderado Mancomunado | 13/06/2012 |
VINCULACIONES DE LETE NUÑEZ ANTTON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LETE NUÑEZ ANTTON
Administrador Mancomunado
- Irigoyen Hidalgo Iñigo
- Lete Nuñez Antton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37347 , F 199, S 8, H B 308344, I/A 2 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-08
Administrador Mancomunado
- Bueno Romero Francesc
- Irigoyen Hidalgo Iñigo
- Irigoyen Hidalgo Javier
- Lete Nuñez Antton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37347 , F 199, S 8, H B 308344, I/A 2 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-08
Empresa: GREENLUR SL
Liquidador Solidario
- Irigoyen Hidalgo Iñigo
- Lete Nuñez Antton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1570 , F 126, S 8, H NA 31189, I/A 2 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-31
Empresa: GREENLUR SL
Administrador Solidario
- Irigoyen Hidalgo Iñigo
- Lete Nuñez Antton
Liquidador Solidario
- Irigoyen Hidalgo Iñigo
- Lete Nuñez Antton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1570 , F 126, S 8, H NA 31189, I/A 2 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-31
Empresa: GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA SA
Apoderado Mancomunado
- Lete Nuñez Antton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2377 , F 100, S 8, H SS 30343, I/A 11 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-20
Empresa: GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA SA
Director General
- Lete Nuñez Antton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2377 , F 99, S 8, H SS 30343, I/A 10 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-20
Empresa: EPPUR ZERO WASTE SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Lete Nuñez Antton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 141, S 8, H SS 34062, I/A 1 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-20
Empresa: EPPUR ZERO WASTE SOLUTIONS SL
Socio Único
- Lete Nuñez Antton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 141, S 8, H SS 34062, I/A 1 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-20
Empresa: GREENLUR SL
Administrador Solidario
- Irigoyen Delgado Iñigo
- Lete Nuñez Antton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1570 , F 125, S 8, H NA 31189, I/A 1 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-31
Información de LETE NUÑEZ ANTTON
Mostramos los datos de LETE NUÑEZ ANTTON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LETE NUÑEZ ANTTON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos