LESTA CANDAL ANGEL
Informe ejecutivo de LESTA CANDAL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LESTA CANDAL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUMPING HIERRO SL | Administrador Unico | 24/08/2020 |
VINCULACIONES DE LESTA CANDAL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LESTA CANDAL ANGEL
Empresa: PUMPING HIERRO SL
Administrador Unico
- Lesta Candal Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5963, L 4870, F 139, S 8, H MA156846, I/A 1 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-29
Administrador Solidario
- Lesta Candal Angel
- Luque Rios Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4914, L 3822, F 116, S 8, H MA110308, I/A 3 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-29
Administrador Solidario
- Lesta Candal Angel
- Luque Rios Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4914, L 3822, F 116, S 8, H MA110308, I/A 2 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-29
Administrador Mancomunado
- Lesta Candal Angel
- Palacios Del Villar Rodrigo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4914, L 3822, F 116, S 8, H MA110308, I/A 2 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-29
Administrador Mancomunado
- Lesta Candal Angel
- Palacios Del Villar Rodrigo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4914, L 3822, F 115, S 8, H MA110308, I/A 1 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-29
Información de LESTA CANDAL ANGEL
Mostramos los datos de LESTA CANDAL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LESTA CANDAL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos