LESHCHENKO OLGA
Informe ejecutivo de LESHCHENKO OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE LESHCHENKO OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LESHCHENKO OLGA
Empresa: SOLIS CHARTER GROUP SL
Liquidador
- Leshchenko Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 137, S 8, H PM 87428, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-07
Empresa: SOLIS CHARTER GROUP SL
Administrador Unico
- Leshchenko Olga
Liquidador
- Leshchenko Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 137, S 8, H PM 87428, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-07
Empresa: FIRST YACHT CHARTER SL
Administrador Unico
- Leshchenko Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 130, S 8, H PM 88788, I/A 2 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-07
Empresa: FIRST YACHT CHARTER SL
Administrador Unico
- Leshchenko Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 130, S 8, H PM 88788, I/A 1 (12/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-07
Empresa: FIRST YACHT CHARTER SL
Socio Único
- Leshchenko Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 130, S 8, H PM 88788, I/A 1 (12/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-07
Empresa: SOLIS CHARTER GROUP SL
Administrador Unico
- Leshchenko Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 136, S 8, H PM 87428, I/A 1 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-07
Información de LESHCHENKO OLGA
Mostramos los datos de LESHCHENKO OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LESHCHENKO OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos