LESAULNIER SAMUEL
Informe ejecutivo de LESAULNIER SAMUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LESAULNIER SAMUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 14/06/2022 | |
AMERICAN EXPRESS EUROPE SA | Apoderado | 09/06/2022 | |
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE SL | Apoderado | 29/07/2019 | |
AMERICAN EXPRESS EUROPE SA | Apoderado | 11/05/2019 |
VINCULACIONES DE LESAULNIER SAMUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LESAULNIER SAMUEL
Empresa: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Hidalgo Virginia
- Lesaulnier Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37693 , F 200, S 8, H M 664153, I/A 41 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Empresa: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE SL
Consejero
- Lesaulnier Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37693 , F 199, S 8, H M 664153, I/A 37 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Empresa: AMERICAN EXPRESS EUROPE SA
Apoderado
- Garcia Hidalgo Virginia
- Lesaulnier Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39551 , F 85, S 8, H M 257407, I/A 134 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-28
Empresa: AMERICAN EXPRESS EUROPE SA
Consejero
- Lesaulnier Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39551 , F 82, S 8, H M 257407, I/A 127 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Empresa: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37693 , F 190, S 8, H M 664153, I/A 25 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Empresa: AMERICAN EXPRESS EUROPE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28673 , F 37, S 8, H M 257407, I/A 103 (11/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-28
Empresa: AMERICAN EXPRESS EUROPE SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28673 , F 36, S 8, H M 257407, I/A 101 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-28
Empresa: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37693 , F 190, S 8, H M 664153, I/A 23 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-28
Información de LESAULNIER SAMUEL
Mostramos los datos de LESAULNIER SAMUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LESAULNIER SAMUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos