LES LLANOS ALFONSO
Informe ejecutivo de LES LLANOS ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LES LLANOS ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTMETAL VITORIA SL | Apoderado Mancomunado | 24/07/2017 |
VINCULACIONES DE LES LLANOS ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LES LLANOS ALFONSO
Empresa: CASTMETAL LEON SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lacroix Franck- Gaston
- Les Llanos Alfonso
- Les Llanos Alfonso
- Rodriguez Morgado Beatriz
- Touny Herve-albert-philippe
Apoderado
- Les Llanos Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 69, S 8, H LE 23229, I/A 11 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-24
Empresa: SAFE LA ROBLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lacroix Franck- Gaston
- Les Llanos Alfonso
- Les Llanos Alfonso
- Rodriguez Morgado Beatriz
- Touny Herve-albert-philippe
Apoderado
- Les Llanos Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 61, S 8, H LE 23228, I/A 10 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-24
Empresa: CASTMETAL VITORIA SL
Apoderado
- Les Llanos Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1585 , F 37, S 8, H VI 15793, I/A 17 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-01
Empresa: CASTMETAL VITORIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Les Llanos Alfonso
- Rodriguez Morgado Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1585 , F 36, S 8, H VI 15793, I/A 16 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-01
Empresa: CASTMETAL VITORIA SL
Apoderado
- Les Llanos Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1585 , F 35, S 8, H VI 15793, I/A 15 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-01
Empresa: CASTMETAL LEON SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lacroix Franck- Gaston
- Les Llanos Alfonso
- Rodriguez Morgado Beatriz
- Touny Herve-albert-philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 67, S 8, H LE 23229, I/A 7 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-24
Empresa: SAFE LA ROBLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lacroix Franck- Gaston
- Les Llanos Alfonso
- Rodriguez Morgado Beatriz
- Touny Herve-albert-philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 60, S 8, H LE 23228, I/A 6 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-24
Empresa: CASTMETAL LEON SL
Apoderado
- Les Llanos Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 67, S 8, H LE 23229, I/A 5 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-24
Empresa: CASTMETAL LEON SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Les Llanos Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 66, S 8, H LE 23229, I/A 4 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-24
Empresa: SAFE LA ROBLA SL
Apoderado
- Les Llanos Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 59, S 8, H LE 23228, I/A 5 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-24
VER MAS ACTOS
Información de LES LLANOS ALFONSO
Mostramos los datos de LES LLANOS ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LES LLANOS ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos