LERMO SUAREZ MARIA DEL CARMEN DEL AMPARO
Informe ejecutivo de LERMO SUAREZ MARIA DEL CARMEN DEL AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LERMO SUAREZ MARIA DEL CARMEN DEL AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEMELER SL | Administrador Unico | 06/05/2013 | |
ALTO LORENT SL | Administrador Unico | 28/02/2013 |
VINCULACIONES DE LERMO SUAREZ MARIA DEL CARMEN DEL AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LERMO SUAREZ MARIA DEL CARMEN DEL AMPARO
Empresa: CEMELER SL
Administrador Unico
- Lermo Suarez Maria Del Carmen Del Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31033 , F 81, S 8, H M 558570, I/A 1 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-28
Empresa: ALTO LORENT SL
Administrador Unico
- Lermo Suarez Maria Del Carmen Del Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30456 , F 92, S 8, H M 548069, I/A 2 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-28
Empresa: URGENCIAS 24 HORAS SL
Administrador Unico
- Lermo Suarez Maria Del Carmen Del Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7503 , F 173, S 8, H M 121399, I/A 1 (22/02/1994)
CVE: BORME-A-2011-14-28
Información de LERMO SUAREZ MARIA DEL CARMEN DEL AMPARO
Mostramos los datos de LERMO SUAREZ MARIA DEL CARMEN DEL AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LERMO SUAREZ MARIA DEL CARMEN DEL AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos