LERIN AZNAR SALVADOR LUIS
Informe ejecutivo de LERIN AZNAR SALVADOR LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LERIN AZNAR SALVADOR LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEZARZE SL | Administrador Solidario | 31/05/2016 | |
LEZARZE SL | Secretario | 30/11/2010 | |
CANDELARIA 10 SL | Administrador Solidario | 03/04/2009 |
VINCULACIONES DE LERIN AZNAR SALVADOR LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LERIN AZNAR SALVADOR LUIS
Empresa: ANA MARIA CLAVERIE SA
Administrador Unico
- Lerin Aznar Salvador Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 154, S 8, H TF 13724, I/A 14 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-38
Empresa: CB CASTAFIORE PLAZA SL
Administrador Mancomunado
- Lerin Aznar Salvador Luis
- Relea Lleo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 64, S 8, H TF 49523, I/A 3 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-38
Empresa: ANA MARIA CLAVERIE SA
Administrador Unico
- Lerin Aznar Salvador Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 153, S 8, H TF 13724, I/A 13 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-38
Empresa: LEZARZE SL
Administrador Solidario
- Lerin Aznar Salvador Luis
- Zarate Salazar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 108, S 8, H TF 11616, I/A 9 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-38
Empresa: ILOVETHEWORLD SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Escalero Suz Alfonso
- Lerin Aznar Salvador Luis
- Ortega Quintero German Pedro
- Relea Lleo Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Lerin Aznar Salvador Luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 155, S 8, H TF 50465, I/A 2 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-38
Empresa: ANA MARIA CLAVERIE SA
Administrador Unico
- Lerin Aznar Salvador Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 153, S 8, H TF 13724, I/A 12 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-38
Empresa: ILOVETHEWORLD SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Escalero Suz Alfonso
- Lerin Aznar Salvador Luis
- Ortega Quintero German Pedro
- Relea Lleo Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Lerin Aznar Salvador Luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 153, S 8, H TF 50465, I/A 1 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
Empresa: CB CASTAFIORE PLAZA SL
Administrador Mancomunado
- Lerin Aznar Salvador Luis
- Relea Lleo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 61, S 8, H TF 49523, I/A 1 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-38
Empresa: LEZARZE SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Lerin Aznar Salvador Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 107, S 8, H TF 11616, I/A 6 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-38
Empresa: LEZARZE SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Lerin Aznar Salvador Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 107, S 8, H TF 11616, I/A 6 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-38
VER MAS ACTOS
Información de LERIN AZNAR SALVADOR LUIS
Mostramos los datos de LERIN AZNAR SALVADOR LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LERIN AZNAR SALVADOR LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos