LERIA-MACKAY GARAY MARGARITA
Informe ejecutivo de LERIA-MACKAY GARAY MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LERIA-MACKAY GARAY MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAQUIANA CONSULTORAS SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 03/04/2018 | |
MIRLOBLANCO HOSTELERIA SEVILLA SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 22/02/2017 |
VINCULACIONES DE LERIA-MACKAY GARAY MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LERIA-MACKAY GARAY MARGARITA
Empresa: LA FABRICA GESTION DEPORTIVA SL
Administrador Solidario
- Leria-mackay Garay Margarita
- Martinez Galindo Esperanza
- Reyes Perez Francisco Javier
Liquidador Unico
- Leria-mackay Garay Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5916 , F 221, S 8, H SE102664, I/A 2 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-41
Empresa: LA FABRICA GESTION DEPORTIVA SL
Administrador Solidario
- Leria-mackay Garay Margarita
- Martinez Galindo Esperanza
- Reyes Perez Francisco Javier
Administrador Unico
Liquidador Unico
- Leria-mackay Garay Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5916 , F 221, S 8, H SE102664, I/A 2 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-41
Liquidador Unico
- Leria-mackay Garay Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4546 , F 32, S 8, H SE 70860, I/A 2 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-41
Administrador Solidario
- Gomez Cobos Jose Manuel
- Leria-mackay Garay Margarita
Liquidador Unico
- Leria-mackay Garay Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4546 , F 32, S 8, H SE 70860, I/A 2 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-41
Empresa: BAQUIANA CONSULTORAS SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Leria-mackay Garay Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6527 , F 95, S 8, H SE117183, I/A 1 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-41
Empresa: BAQUIANA CONSULTORAS SIGLO XXI SL
Socio Único
- Leria-mackay Garay Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6527 , F 95, S 8, H SE117183, I/A 1 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-41
Empresa: BRUJULA CONSULTORES SEVILLA SL
Administrador Solidario
- Alvarez Zapata Carlos
- Leria-mackay Garay Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 144, S 8, H SE 52096, I/A 2 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-41
Administrador Unico
- Leria-mackay Garay Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6334 , F 126, S 8, H SE112795, I/A 1 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-41
Información de LERIA-MACKAY GARAY MARGARITA
Mostramos los datos de LERIA-MACKAY GARAY MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LERIA-MACKAY GARAY MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos