LERGA MORAN MARTA ALICIA
Informe ejecutivo de LERGA MORAN MARTA ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LERGA MORAN MARTA ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROYLER PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Unico | 28/06/2018 | 12/01/2021 |
HEVEN INMUEBLES SL | Apoderado | 17/09/2012 | |
HEVEN INMUEBLES SL | Liquidador Mancomunado | 17/09/2012 | 17/09/2012 |
HEVEN INMUEBLES SL | Administrador Mancomunado | 22/02/2012 | 17/09/2012 |
HEVEN INMUEBLES SL | Apoderado | 16/05/2012 | 17/09/2012 |
VINCULACIONES DE LERGA MORAN MARTA ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LERGA MORAN MARTA ALICIA
Empresa: ROYLER PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL
Administrador Unico
- Lerga Moran Marta Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5744, L 4651, F 68, S 8, H MA145869, I/A 2 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-29
Empresa: ROYLER PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL
Administrador Unico
- Lerga Moran Marta Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5744, L 4651, F 66, S 8, H MA145869, I/A 1 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-29
Empresa: HEVEN INMUEBLES SL
Liquidador Mancomunado
- Lerga Moran Marta Alicia
- Venturi Amatriain Cristina Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061, L 974, F 110, S 8, H MA 17497, I/A 8 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-29
Empresa: HEVEN INMUEBLES SL
Apoderado
- Lerga Moran Marta Alicia
- Lerga Moran Marta Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061, L 974, F 110, S 8, H MA 17497, I/A 8 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-29
Empresa: HEVEN INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
- Lerga Moran Marta Alicia
- Venturi Amatriain Cristina Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061, L 974, F 110, S 8, H MA 17497, I/A 8 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-29
Empresa: HEVEN INMUEBLES SL
Apoderado
- Lerga Moran Marta Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061, L 974, F 110, S 8, H MA 17497, I/A 7 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-29
Empresa: HEVEN INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
- Lerga Moran Marta Alicia
- Venturi Amatriain Cristina Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061, L 974, F 110, S 8, H MA 17497, I/A 6 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-29
Información de LERGA MORAN MARTA ALICIA
Mostramos los datos de LERGA MORAN MARTA ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LERGA MORAN MARTA ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos