LERER TZUK
Informe ejecutivo de LERER TZUK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LERER TZUK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JASHMAL MOTORSPORT SL | Liquidador Unico | 28/01/2019 | |
REAL LUXUR COSMETICS SL | Socio Unico | 26/03/2018 | |
REAL LUXUR COSMETICS SL | Administrador Unico | 26/03/2018 | |
JASHMAL MOTORSPORT SL | Socio Unico | 21/01/2014 |
VINCULACIONES DE LERER TZUK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LERER TZUK
Empresa: JASHMAL MOTORSPORT SL
Liquidador Unico
- Lerer Tzuk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9735, L 7017, F 109, S 8, H V 157535, I/A 2 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-46
Empresa: JASHMAL MOTORSPORT SL
Administrador Unico
- Lerer Tzuk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9735, L 7017, F 109, S 8, H V 157535, I/A 2 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-46
Empresa: REAL LUXUR COSMETICS SL
Administrador Unico
- Lerer Tzuk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10475, L 7756, F 20, S 8, H V 181153, I/A 1 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-46
Empresa: REAL LUXUR COSMETICS SL
Socio Único
- Lerer Tzuk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10475, L 7756, F 20, S 8, H V 181153, I/A 1 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-46
Empresa: JASHMAL MOTORSPORT SL
Administrador Unico
- Lerer Tzuk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9735, L 7017, F 109, S 8, H V 157535, I/A 1 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-46
Empresa: JASHMAL MOTORSPORT SL
Socio Único
- Lerer Tzuk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9735, L 7017, F 109, S 8, H V 157535, I/A 1 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-46
Información de LERER TZUK
Mostramos los datos de LERER TZUK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LERER TZUK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos