LERCHUNDI IBARGUREN NAPOLEON
Informe ejecutivo de LERCHUNDI IBARGUREN NAPOLEON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LERCHUNDI IBARGUREN NAPOLEON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUSTICA BELMONTE 1970 SL | Administrador Solidario | 11/11/2021 | |
INDHOS DONOSTI SL | Administrador Unico | 13/11/2018 | |
SIDRAS SAIZAR SL | Administrador Unico | 11/10/2016 | |
INDHOS GARBERA SL | Administrador Unico | 18/06/2014 | |
RESTAURANTE SAIZAR SL | Administrador Unico | 08/02/2012 | |
BASQUE FLAVOUR EXPORT CONSORTIUM AIE | Administrador Solidario | 18/06/2011 | |
DESARROLLO DE CONCEPTOS HOSTELEROS SL | Administrador Unico | 20/12/2010 |
VINCULACIONES DE LERCHUNDI IBARGUREN NAPOLEON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LERCHUNDI IBARGUREN NAPOLEON
Empresa: RUSTICA BELMONTE 1970 SL
Administrador Solidario
- Lerchundi Ibarguren Napoleon
- Soroa Udabe Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3021 , F 123, S 8, H SS 44198, I/A 1 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-20
Empresa: INDHOS DONOSTI SL
Administrador Unico
- Lerchundi Ibarguren Napoleon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 12, S 8, H SS 41161, I/A 1 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-20
Empresa: SIDRAS SAIZAR SL
Administrador Unico
- Lerchundi Ibarguren Napoleon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 91, S 8, H SS 16004, I/A 7 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-20
Empresa: SIDRAS SAIZAR SL
Administrador Solidario
- Ibarguren Basurto Maria Olivia
- Lerchundi Ibarguren Napoleon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 91, S 8, H SS 16004, I/A 7 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-20
Empresa: INDHOS GARBERA SL
Administrador Unico
- Lerchundi Ibarguren Napoleon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2656 , F 76, S 8, H SS 36471, I/A 1 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-20
Empresa: RESTAURANTE SAIZAR SL
Administrador Unico
- Lerchundi Ibarguren Napoleon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 129, S 8, H SS 24450, I/A 2 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-20
Empresa: BASQUE FLAVOUR EXPORT CONSORTIUM AIE
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1489 , F 206, S 8, H VI 15534, I/A 1 (18/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-01
Administrador Unico
- Lerchundi Ibarguren Napoleon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 100, S 8, H SS 16457, I/A 7 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-20
Administrador Mancomunado
- INVERSIONES UNALPE SL
- Lerchundi Ibarguren Napoleon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 100, S 8, H SS 16457, I/A 7 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-20
Empresa: GRANDES VINOS DE LA HORRA SL
Consejero
- Lerchundi Ibarguren Napoleon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26551 , F 196, S 8, H M 478522, I/A 2 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-28
VER MAS ACTOS
Información de LERCHUNDI IBARGUREN NAPOLEON
Mostramos los datos de LERCHUNDI IBARGUREN NAPOLEON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LERCHUNDI IBARGUREN NAPOLEON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos