LERA HUGUET FELIX ANGEL
Informe ejecutivo de LERA HUGUET FELIX ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LERA HUGUET FELIX ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIGUEÑASTOP SL | Administrador Mancomunado | 25/01/2013 |
VINCULACIONES DE LERA HUGUET FELIX ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LERA HUGUET FELIX ANGEL
Empresa: TUDEFAL SL
Administrador Unico
- Lera Huguet Felix Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 168, S 8, H NA 25952, I/A 5 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-31
Empresa: CIEN POR CIEN SEDA SL
Administrador Unico
- Lera Huguet Felix Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813 , F 193, S 8, H NA 35979, I/A 2 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-31
Empresa: CIEN POR CIEN SEDA SL
Administrador Unico
- Lera Huguet Felix Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813 , F 192, S 8, H NA 35979, I/A 1 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: CIGUEÑASTOP SL
Administrador Mancomunado
- Burgaleta Lopez Eduardo
- Lera Huguet Felix Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 215, S 8, H NA 31555, I/A 4 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-31
Información de LERA HUGUET FELIX ANGEL
Mostramos los datos de LERA HUGUET FELIX ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LERA HUGUET FELIX ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos