LERA CORNAGO ANA MARTA
Informe ejecutivo de LERA CORNAGO ANA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LERA CORNAGO ANA MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUDEFAL SL | Administrador Unico | 28/02/2024 | |
CONSTRUCCIONES MECANICAS RAFAL SL | Administrador Solidario | 23/03/2022 | |
MAPIMET SL | Administrador Solidario | 23/03/2022 | |
CIEN POR CIEN SEDA SL | Administrador Unico | 14/03/2022 | |
CIGUEÑASTOP SL | Apoderado | 25/01/2013 | |
CONSTRUCCIONES MECANICAS RAFAL SL | Apoderado | 01/06/2009 | |
MAPIMET SL | Apoderado | 01/06/2009 | |
TUDEFAL SL | Apoderado | 01/06/2009 |
VINCULACIONES DE LERA CORNAGO ANA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LERA CORNAGO ANA MARTA
Empresa: TUDEFAL SL
Administrador Unico
- Lera Cornago Ana Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 168, S 8, H NA 25952, I/A 5 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-31
Empresa: MAPIMET SL
Administrador Solidario
- Lera Cornago Ana Marta
- Lera Cornago Felix Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 452 , F 43, S 8, H NA 9812, I/A 10 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-31
Empresa: CONSTRUCCIONES MECANICAS RAFAL SL
Administrador Solidario
- Lera Cornago Ana Marta
- Lera Cornago Felix Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 198 , F 137, S 8, H NA 4226, I/A 20 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-31
Empresa: CIEN POR CIEN SEDA SL
Administrador Unico
- Lera Cornago Ana Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813 , F 193, S 8, H NA 35979, I/A 2 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-31
Empresa: CIGUEÑASTOP SL
Apoderado
- Burgaleta Lopez Eduardo
- Lera Cornago Ana Marta
- Lera Cornago Felix Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 216, S 8, H NA 31555, I/A 5 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-31
Empresa: TUDEFAL SL
Apoderado
- Lera Cornago Ana Marta
- Lera Cornago Felix Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 167, S 8, H NA025952, I/A00002 (01/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-31
Empresa: MAPIMET SL
Apoderado
- Lera Cornago Ana Marta
- Lera Cornago Felix Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 452 , F 42, S 8, H NA009812, I/A00008 (01/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-31
Empresa: CONSTRUCCIONES MECANICAS RAFAL SL
Apoderado
- Lera Cornago Ana Marta
- Lera Cornago Felix Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 198 , F 137, S 8, H NA004226, I/A00019 (01/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-31
Información de LERA CORNAGO ANA MARTA
Mostramos los datos de LERA CORNAGO ANA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LERA CORNAGO ANA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos