LEONARDO HECTOR ANSELMI
Informe ejecutivo de LEONARDO HECTOR ANSELMI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEONARDO HECTOR ANSELMI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE ARK ECOSISMEDIA AIE | Administrador Solidario | 09/12/2022 |
VINCULACIONES DE LEONARDO HECTOR ANSELMI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEONARDO HECTOR ANSELMI
Empresa: ECOSYSMEDIA THE ARK IBERICA SL
Administrador Unico
- Leonardo Hector Anselmi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45018 , F 138, S 8, H B 474432, I/A 5 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-08
Empresa: THE ARK ECOSISMEDIA AIE
Administrador Solidario
- Leonardo Hector Anselmi
- Saumell Calaf Bernat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48553 , F 207, S 8, H B 587994, I/A 1 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-08
Empresa: CHINA TEA LAND SL
Administrador Unico
- Leonardo Hector Anselmi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45018 , F 137, S 8, H B 474432, I/A 3 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-08
Información de LEONARDO HECTOR ANSELMI
Mostramos los datos de LEONARDO HECTOR ANSELMI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEONARDO HECTOR ANSELMI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos