LEONARDO CATARINEU GUILLEN
Informe ejecutivo de LEONARDO CATARINEU GUILLEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LEONARDO CATARINEU GUILLEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASPITA SOLAR SL | Apoderado | 10/05/2023 | |
BIOZENIT SL | Apoderado | 10/05/2023 | |
A SOLAS CON EL SOL SL | Apoderado | 30/03/2023 |
VINCULACIONES DE LEONARDO CATARINEU GUILLEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEONARDO CATARINEU GUILLEN
Empresa: BIOZENIT SL
Apoderado
- Leonardo Catarineu Guillen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2313 , F 47, S 8, H MU 55575, I/A 7 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-30
Empresa: CASPITA SOLAR SL
Apoderado
- Leonardo Catarineu Guillen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3081 , F 191, S 8, H MU 85905, I/A 8 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-30
Empresa: A SOLAS CON EL SOL SL
Apoderado
- Leonardo Catarineu Guillen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2579 , F 144, S 8, H MU 67006, I/A 5 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-30
Empresa: BIOZENIT SL
Administrador Unico
- Leonardo Catarineu Guillen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2313 , F 46, S 8, H MU 55575, I/A 5 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-30
Empresa: A SOLAS CON EL SOL SL
Administrador Unico
- Leonardo Catarineu Guillen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2579 , F 144, S 8, H MU 67006, I/A 4 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-30
Empresa: A SOLAS CON EL SOL SL
Administrador Unico
- Leonardo Catarineu Guillen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2579 , F 143, S 8, H MU 67006, I/A 3 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-30
Empresa: A SOLAS CON EL SOL SL
Administrador Solidario
- Jose-manuel Catarineu Guillen
- Leonardo Catarineu Guillen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2579 , F 143, S 8, H MU 67006, I/A 3 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-30
Empresa: BIOZENIT SL
Administrador Unico
- Leonardo Catarineu Guillen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2313 , F 46, S 8, H MU 55575, I/A 2 (01/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-30
Información de LEONARDO CATARINEU GUILLEN
Mostramos los datos de LEONARDO CATARINEU GUILLEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEONARDO CATARINEU GUILLEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos