LEON Y DOMECQ MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de LEON Y DOMECQ MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEON Y DOMECQ MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVORA SIGLO XXI SL | Consejero | 30/07/2021 |
VINCULACIONES DE LEON Y DOMECQ MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEON Y DOMECQ MARIA DEL ROSARIO
Empresa: EVORA SIGLO XXI SL
Consejero
- Leon Domecq Ana Maria
- Leon Domecq Santiago
- Leon Domecq Tomas-maria
- Leon Y Domecq Maria Del Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2405 , F 104, S 8, H CA 58889, I/A 1 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-11
Empresa: AGROBERANGO SA
Administrador Unico
- Leon Y Domecq Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 736 , F 79, S 8, H CA 4179, I/A 16 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-11
Empresa: AGROBERANGO SA
Administrador Unico
- Leon Y Domecq Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 736 , F 79, S 8, H CA 4179, I/A 15 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-11
Consejero
- Leon Y Domecq Maria Del Rosario
Presidente
- Leon Y Domecq Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1977 , F 221, S 8, H CA 40462, I/A 5 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-11
Información de LEON Y DOMECQ MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de LEON Y DOMECQ MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEON Y DOMECQ MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos