LEON VAQUERO GERMAN
Informe ejecutivo de LEON VAQUERO GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LEON VAQUERO GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS AGROVIN SA | Consejero Delegado Solidario | 30/07/2012 | 11/06/2019 |
PRODUCTOS AGROVIN SA | Presidente | 30/07/2012 | 11/06/2019 |
PRODUCTOS AGROVIN SA | Consejero | 30/07/2012 | 11/06/2019 |
TECNICOS CONSULTORES DE EMPRESAS SA | Consejero Delegado Solidario | 11/09/2013 | 09/04/2018 |
TECNICOS CONSULTORES DE EMPRESAS SA | Presidente | 11/09/2013 | 09/04/2018 |
TECNICOS CONSULTORES DE EMPRESAS SA | Consejero | 11/09/2013 | 09/04/2018 |
GESTORA DE INVERSIONES Y PATRIMONIOS SA | Administrador Solidario | 16/06/2015 | |
SERVICIOS ECOLOGICOS VINICOS SA | Consejero Delegado Solidario | 16/06/2015 | |
SERVICIOS ECOLOGICOS VINICOS SA | Presidente | 16/06/2015 | |
SERVICIOS ECOLOGICOS VINICOS SA | Consejero | 16/06/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LEON VAQUERO GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEON VAQUERO GERMAN
Empresa: PRODUCTOS AGROVIN SA
Consejero Delegado Solidario
- Leon Ubeda Romero German
- Leon Vaquero German
- Ubeda Romero Gomez Lobo Victoriana
Consejero
Presidente
- Leon Vaquero German
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 177, S 8, H CR 2575, I/A 44 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-13
Empresa: TECNICOS CONSULTORES DE EMPRESAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Leon Vaquero German
- Ubeda Romero Gomez Lobo Victoriana
Consejero
- Leon Vaquero German
Presidente
- Leon Vaquero German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6121 , F 212, S 8, H M 99910, I/A 25 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-28
Empresa: TECNICOS CONSULTORES DE EMPRESAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Leon Ubeda Romero German
- Leon Vaquero German
- Ubeda Romero Gomez Lobo Victoriana
Presidente
- Leon Vaquero German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6121 , F 211, S 8, H M 99910, I/A 24 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-28
Empresa: PRODUCTOS AGROVIN SA
Consejero Delegado Solidario
- Leon Ubeda Romero German
- Leon Vaquero German
- Ubeda Romero Gomez Lobo Victoriana
Consejero
Presidente
- Leon Vaquero German
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 175, S 8, H CR 2575, I/A 39 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-13
Consejero Delegado Solidario
- Leon Vaquero German
- Ubeda Romero Gomez Lobo Victoriana
Consejero
Presidente
- Leon Vaquero German
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9812 , F 188, S 8, H M 71674, I/A M (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-28
Empresa: SERVICIOS ECOLOGICOS VINICOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Leon Vaquero German
- Ubeda Romero Gomez Lobo Victoriana
Consejero
Presidente
- Leon Vaquero German
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17597 , F 18, S 8, H M 192276, I/A M (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-28
Administrador Solidario
- Leon Vaquero German
- Ubeda Romero Gomez Lobo Victoriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126 , F 149, S 8, H M 99977, I/A M (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-28
Empresa: TECNICOS CONSULTORES DE EMPRESAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Leon Ubeda Romero German
- Leon Vaquero German
- Ubeda Romero Gomez Lobo Victoriana
Consejero
- Leon Ubeda Romero Concepcion
- Leon Ubeda Romero German
- Leon Vaquero German
- Ubeda Romero Gomez Lobo Victoriana
Presidente
- Leon Vaquero German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6121 , F 209, S 8, H M 99910, I/A 23 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Empresa: TECNICOS CONSULTORES DE EMPRESAS SA
Administrador Solidario
- Leon Vaquero German
- Ubeda Romero Gomez Lobo Victoriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6121 , F 209, S 8, H M 99910, I/A 23 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Empresa: TECNICOS CONSULTORES DE EMPRESAS SA
Administrador Solidario
- Leon Vaquero German
- Ubeda Romero Gomez Lobo Victoriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6121 , F 209, S 8, H M 99910, I/A 20 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-28
VER MAS ACTOS
Información de LEON VAQUERO GERMAN
Mostramos los datos de LEON VAQUERO GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEON VAQUERO GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos