LEON SERNA JOSE
Informe ejecutivo de LEON SERNA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LEON SERNA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRANCHCREATION K PROJECT SL | Socio Unico | 20/09/2024 | |
BRANCHCREATION K PROJECT SL | Administrador Unico | 20/09/2024 | |
BRANCHCREATION SUP SL | Socio Unico | 13/09/2024 | |
BRANCHCREATION SUP SL | Administrador Unico | 16/06/2022 | |
BRANCHCREATION SL | Socio Unico | 30/03/2020 | |
BRANCHCREATION SL | Administrador Unico | 30/03/2020 |
VINCULACIONES DE LEON SERNA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEON SERNA JOSE
Empresa: BRANCHCREATION K PROJECT SL
Administrador Unico
- Leon Serna Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 193574, I/A 1 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-03
Empresa: BRANCHCREATION K PROJECT SL
Socio Único
- Leon Serna Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 193574, I/A 1 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-03
Empresa: BRANCHCREATION SUP SL
Nuevo Socio Único
- Leon Serna Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 180387, I/A 3 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-03
Empresa: BRANCHCREATION SUP SL
Administrador Unico
- Leon Serna Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4483 , F 97, S 8, H A 180387, I/A 1 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-03
Empresa: BRANCHCREATION SL
Administrador Unico
- Leon Serna Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4290 , F 31, S 8, H A 169476, I/A 1 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-03
Empresa: BRANCHCREATION SL
Socio Único
- Leon Serna Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4290 , F 31, S 8, H A 169476, I/A 1 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-03
Información de LEON SERNA JOSE
Mostramos los datos de LEON SERNA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEON SERNA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos