LEON RUIZ JANETH
Informe ejecutivo de LEON RUIZ JANETH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LEON RUIZ JANETH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUSINESS GRUP FARIAL SL | Administrador Mancomunado | 30/12/2021 | |
MULTIOREGALES TRANSINTERNACIONAL SLL | Administrador Unico | 11/08/2015 |
VINCULACIONES DE LEON RUIZ JANETH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEON RUIZ JANETH
Empresa: BUSINESS GRUP FARIAL SL
Administrador Mancomunado
- Coronado Ojeda Favio Rodrigo
- Leon Ruiz Janeth
- Rosario Ana Garcia Cuenca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47389 , F 204, S 8, H B 550359, I/A 2 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Empresa: BUSINESS GRUP FARIAL SL
Administrador Mancomunado
- Angulo Alarcon Patricia Carla
- Leon Ruiz Janeth
- Rosario Ana Garcia Cuenca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47389 , F 204, S 8, H B 550359, I/A 2 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Empresa: BUSINESS GRUP FARIAL SL
Administrador Mancomunado
- Angulo Alarcon Patricia Carla
- Leon Ruiz Janeth
- Rosario Ana Garcia Cuenca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47389 , F 202, S 8, H B 550359, I/A 1 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-08
Empresa: MULTIOREGALES TRANSINTERNACIONAL SLL
Administrador Unico
- Leon Ruiz Janeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43277 , F 141, S 8, H B 422687, I/A 2 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-08
Información de LEON RUIZ JANETH
Mostramos los datos de LEON RUIZ JANETH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEON RUIZ JANETH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos