LEON MATEOS ELISA
Informe ejecutivo de LEON MATEOS ELISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEON MATEOS ELISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRIO ALCORES SL | Administrador Unico | 09/07/2014 | |
ALCACARNES SL | Administrador Unico | 07/05/2010 |
VINCULACIONES DE LEON MATEOS ELISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEON MATEOS ELISA
Empresa: COFRISE DISTRIBUCIONES 2014 SL
Administrador Unico
- Leon Mateos Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5910 , F 204, S 8, H SE102490, I/A 4 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-41
Administrador Unico
- Leon Mateos Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5910 , F 197, S 8, H SE102488, I/A 3 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-41
Empresa: COFRISE DISTRIBUCIONES 2014 SL
Administrador Unico
- Leon Mateos Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5910 , F 201, S 8, H SE102490, I/A 1 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-41
Administrador Unico
- Leon Mateos Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5910 , F 195, S 8, H SE102488, I/A 1 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-41
Empresa: FRIO ALCORES SL
Administrador Unico
- Leon Mateos Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5883 , F 141, S 8, H SE101918, I/A 1 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-41
Empresa: ALCACARNES SL
Administrador Unico
- Leon Mateos Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5230 , F 97, S 8, H SE 86129, I/A 1 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-41
Información de LEON MATEOS ELISA
Mostramos los datos de LEON MATEOS ELISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEON MATEOS ELISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos