LEON LORA JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de LEON LORA JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEON LORA JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMONORMA SL | Administrador Unico | 31/03/2009 | |
TECNOLOGIAS AVANZADAS DEL SUR SL | Administrador Unico | 22/12/2008 |
VINCULACIONES DE LEON LORA JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEON LORA JUAN ANTONIO
Empresa: LOMAS DE MEDINA AZAHARA SL
Administrador Unico
- Leon Lora Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1359 , F 71, S 8, H CO 13860, I/A 6 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-14
Empresa: PROMONORMA SL
Administrador Unico
- Leon Lora Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 217, S 8, H CO 832, I/A 9 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-14
Empresa: TECNOLOGIAS AVANZADAS DEL SUR SL
Administrador Unico
- Leon Lora Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1286 , F 92, S 8, H CO 12891, I/A 6 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-14
Información de LEON LORA JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de LEON LORA JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEON LORA JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos