LEON LEON IVAN
Informe ejecutivo de LEON LEON IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE LEON LEON IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEON LEON IVAN
Empresa: SUMA LEON SL
Administrador Unico
- Leon Leon Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3692 , F 61, S 8, H TF 64814, I/A 2 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-38
Empresa: LEON TENERIFE TOURS SL
Administrador Unico
- Leon Leon Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1796 , F 87, S 8, H TF 19566, I/A 8 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-38
Empresa: SUMA LEON SL
Administrador Unico
- Leon Leon Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3692 , F 59, S 8, H TF 64814, I/A 1 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-38
Empresa: SUMA LEON SL
Socio Único
- Leon Leon Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3692 , F 59, S 8, H TF 64814, I/A 1 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-38
Empresa: TILLSAMMA SL
Administrador Unico
- Leon Leon Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3214 , F 197, S 8, H TF 49662, I/A 2 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-38
Empresa: TRANS BAEZA TRUJILLO SL
Socio Único
- Leon Leon Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1796 , F 86, S 8, H TF 19566, I/A 4 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-38
Empresa: TRANS BAEZA TRUJILLO SL
Administrador Unico
- Leon Leon Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1796 , F 86, S 8, H TF 19566, I/A 3 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-38
Empresa: TRANS BAEZA TRUJILLO SL
Administrador Mancomunado
- Leon Leon Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1796 , F 86, S 8, H TF 19566, I/A 3 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-38
Empresa: TRANS BAEZA TRUJILLO SL
Administrador Mancomunado
- Baeza Trujillo Miguel Emiliano
- Leon Leon Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1796 , F 86, S 8, H TF 19566, I/A 2 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-38
Información de LEON LEON IVAN
Mostramos los datos de LEON LEON IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEON LEON IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos