LEON JABER ARMANDO
Informe ejecutivo de LEON JABER ARMANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEON JABER ARMANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA CERVECERA DE CANARIAS SA | Apoderado Solidario | 18/07/2013 | 16/12/2015 |
CONSTRUCCIONES EL ZARDO SL | Liquidador Delegado Mancomunado | 05/12/2014 | 05/12/2014 |
CONSTRUCCIONES EL ZARDO SL | Administrador Mancomunado | 02/04/2014 | 05/12/2014 |
COMPAÑIA CERVECERA DE CANARIAS SA | Apoderado | 18/07/2013 | |
COMPAÑIA CERVECERA DE CANARIAS SA | Apoderado Solidario | 28/11/2011 | 18/07/2013 |
VINCULACIONES DE LEON JABER ARMANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEON JABER ARMANDO
Empresa: COMPAÑIA CERVECERA DE CANARIAS SA
Apoderado Solidario
- Leon Jaber Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3105 , F 26, S 8, H TF 530, I/A 221 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-38
Empresa: CONSTRUCCIONES EL ZARDO SL
Liquidador Delegado Mancomunado
- Leon Jaber Armando
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1369 , F 221, S 8, H GC 18977, I/A 4 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-35
Empresa: CONSTRUCCIONES EL ZARDO SL
Administrador Mancomunado
- Leon Jaber Armando
- Leon Jaber Victor-alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1369 , F 221, S 8, H GC 18977, I/A 4 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-35
Empresa: CONSTRUCCIONES EL ZARDO SL
Administrador Mancomunado
- Leon Jaber Armando
- Leon Jaber Victor-alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1369 , F 221, S 8, H GC 18977, I/A 3 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-35
Empresa: COMPAÑIA CERVECERA DE CANARIAS SA
Apoderado Solidario
- Leon Jaber Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3105 , F 17, S 8, H TF 530, I/A 197 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-38
Empresa: COMPAÑIA CERVECERA DE CANARIAS SA
Apoderado Solidario
- Leon Jaber Armando
Apoderado
- Leon Jaber Armando
- Leon Jaber Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3105 , F 17, S 8, H TF 530, I/A 197 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-38
Empresa: COMPAÑIA CERVECERA DE CANARIAS SA
Apoderado Solidario
- Leon Jaber Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3105 , F 9, S 8, H TF 530, I/A 181 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-38
Información de LEON JABER ARMANDO
Mostramos los datos de LEON JABER ARMANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEON JABER ARMANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos