LEON CUELLAR EMMERSON
Informe ejecutivo de LEON CUELLAR EMMERSON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEON CUELLAR EMMERSON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NASSAU MARINA PUERTO SL | Administrador Unico | 02/08/2024 | |
DELUXE SHISHA LOUNGE SL | Administrador Unico | 09/02/2022 |
VINCULACIONES DE LEON CUELLAR EMMERSON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEON CUELLAR EMMERSON
Empresa: NASSAU MARINA PUERTO SL
Administrador Unico
- Leon Cuellar Emmerson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE141481, I/A 3 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-41
Empresa: DELUXE BAR SL
Administrador Unico
- Leon Cuellar Emmerson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7255 , F 87, S 8, H SE135518, I/A 2 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-41
Empresa: DELUXE BAR SL
Administrador Unico
- Leon Cuellar Emmerson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7255 , F 87, S 8, H SE135518, I/A 1 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-41
Empresa: DELUXE SHISHA LOUNGE SL
Administrador Unico
- Leon Cuellar Emmerson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7175 , F 53, S 8, H SE133459, I/A 1 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-41
Información de LEON CUELLAR EMMERSON
Mostramos los datos de LEON CUELLAR EMMERSON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEON CUELLAR EMMERSON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos