LEON CASTELLANO JAVIER
Informe ejecutivo de LEON CASTELLANO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE LEON CASTELLANO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIONTARIA SL | Apoderado Solidario | 28/12/2023 |
VINCULACIONES DE LEON CASTELLANO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEON CASTELLANO JAVIER
Empresa: LIONTARIA SL
Apoderado Solidario
- Leon Castellano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46537 , F 35, S 8, H B 523180, I/A 4 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-08
Empresa: CUBE TECHNOLOGY INNOVATION SL
Consejero
- Leon Castellano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45796 , F 14, S 8, H B 499314, I/A 9 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-08
Empresa: NEXIOMA INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Leon Castellano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43193 , F 64, S 8, H B 426300, I/A 6 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-08
Empresa: CUBE TECHNOLOGY INNOVATION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Espelleta Gil Gabriel
- Ferre Torras Amado
- Gonzalez Pardo Maria Angeles
- Leon Castellano Javier
- Marrugat Olivella Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45796 , F 11, S 8, H B 499314, I/A 4 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-08
Empresa: TAXICENTER BCN SL
Administrador Mancomunado
- Leon Castellano Javier
- Treviño Ovejas Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41920 , F 127, S 8, H B 395571, I/A 6 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-08
Empresa: TAXI A PUNTO SL
Apoderado
- Leon Castellano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41104 , F 103, S 8, H B 379106, I/A 12 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-08
Empresa: GOLDEN TAXI BCN SL
Administrador Unico
- Leon Castellano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41035 , F 138, S 8, H B 376630, I/A 7 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-08
Empresa: NEXIOMA INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Leon Castellano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43193 , F 59, S 8, H B 426300, I/A 1 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Empresa: ALCORNORDEMAN SA
Apoderado
- Leon Castellano Javier
- Leon Serra Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34201 , F 29, S 8, H B 85219, I/A 30 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-08
Empresa: TAXI A PUNTO SL
Apoderado
- Leon Castellano Javier
- Torres Molina Manuel Julian
- Treviño Ovejas Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41104 , F 102, S 8, H B 379106, I/A 11 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-08
VER MAS ACTOS
Información de LEON CASTELLANO JAVIER
Mostramos los datos de LEON CASTELLANO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEON CASTELLANO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos